LLANHENNOCK CLUB AND READING ROOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides an attractive venue for Community Council Meetings, Village Hall Committee Meetings, Llanhennock Ladies Meetings, Yoga Classes, Art Club, and for private parties. Also used for occasional entertainment, social evenings, and church events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Fynyw
Llywodraethu
- 30 Mai 1975: Cofrestrwyd
- LLANHENNOCK VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Neil Statham | Cadeirydd | 27 October 2021 |
|
|
||||
Lynda Faulkner | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Sabine Gahan | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Catherine Baird | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
David Parish | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Debra Davies | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Kath Gwatkin | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Elen Statham | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|||||
MARJORIE ELIZABETH POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.11k | £1.76k | £1.57k | £3.44k | £5.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.97k | £1.67k | £1.85k | £4.32k | £5.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Chwefror 2023 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Chwefror 2023 | 386 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Chwefror 2023 | 751 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 27 OCTOBER 1920 AS VALIDATED BY THE CHARITABLE TRUST (VALIDATION) ACT 1954 as amended on 18 Nov 2023as amended on 18 Nov 2023as amended on 19 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF LLANHENNCOK.
Maes buddion
LLANHENNOCK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Llanhennock Village Hall
Llanhennock
NEWPORT
Gwent
NP18 1LT
- Ffôn:
- 01633420307
- E-bost:
- llanhennockvh@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window