LLANFECHAIN MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operate memorial hall for community of Llanfechain and surroundings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Powys
Llywodraethu
- 22 Mawrth 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIta DUFF | Cadeirydd |
|
|
|||||
Philip Ellison | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Richard Warburton | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Ronald North | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Joyce Dunwell | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Nursall | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Jennie Castle | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
John James Reilly | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
June Row | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Christopher Richards | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Alfred Wynn Griffiths | Ymddiriedolwr | 21 April 2010 |
|
|
||||
GWYNNE OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JONES-PERROTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID SHILLITO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH NORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.82k | £18.00k | £14.18k | £18.14k | £2.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.76k | £9.09k | £10.98k | £22.86k | £2.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.95k | £11.28k | £2.30k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2021 | 342 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 14TH DECEMBER 1970 (AND CONVEYANCE DATED 15TH AUGUST 1971).
Gwrthrychau elusennol
MEMORIAL HALL TO BE USED FOR MEETINGS, LECTURES, AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF LLANFECHAIN AND NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
LLANFECHAIN AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Maes yr Ysgol
LLANFECHAIN
SY22 6YS
- Ffôn:
- 01691 829081
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window