Dogfen lywodraethu HUDDERSFIELD NORTH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 524747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4 JANUARY 1912 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28 MARCH 1949, 18 FEBRUARY 1959, 5 MAY 1967, 19 JULY 1991 AS AMENDED ON 8 FEBRUARY 2018 AS AMENDED ON 30 APR 2019 AS AMENDED ON 12 FEB 2020 as amended on 14 Jun 2022 as amended on 13 Jun 2023 as amended on 25 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
SCOUT COUNCIL (UNIT OF THE SCOUT ASSOCIATION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HUDDERSFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.