CHARLOTTE BAUVIN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Award of a scholarship to promote the education of students. Preference is given to students who are orphans.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24 | £4 | £1 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £1.10k | £930 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Chwefror 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 27 JUNE 1979 AS VARIED BY WELSH OFFICE ORDER DATED 4 JULY 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF A GIR OR GIRLS OR A BOY OR BOYS ATTENDING THE GLANYMOR COMPREHENSIVE SCHOOL IN THC COMMUNITY OF BURRY PORT, THE COEDCAE COMPREHENSIVE SCHOOL IN THE COMMUNITY OF LLANELLI, OR THE BRYNGWYN COMPREHENSIVE SCHOOL, THE GRAIG COMPREHENSIVE SCHOOL, OR THE STRADEY COMPREHENSIVE SCHOOL, IN THE COMMUNITY OF LLANELLI RURAL IN THE COUNTY OF DYFED. PROVIDED THAT PREFERENCE SHALL BE GIVEN IN EACH CASE TO A GIRL OR BOY WHO IS AN ORPHAN.
Maes buddion
THE CATCHMENT AREAS OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HEAD OF FINANCIAL SERVICES
CORPORATE SERVICES DEPARTMENT
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL
COUNTY HALL
CARMARTHEN
SA31 1JP
- Ffôn:
- 01267234567
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window