FRANCES MARY TICKLE TRUST FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust distributed all of it reserves year ended 30 September 2005.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1965: Cofrestrwyd
- 26 Ionawr 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2009 | 05 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | 08 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 08 Rhagfyr 2008 | 131 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26TH JUNE 1958
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF TWO PRIZES TO BE AWARDED ANNUALLY ONE TO BE GIVEN FOR GOOD CONDUCT TO A SENIOR BOY SELECTED BY THE VOTES OF THE MALE TEACHERS OF THE SCHOOL AND ONE TO BE GIVEN FOR GOOD CONDUCT TOA A SENIOR GIRL SELECTED BY THE VOTES OF THE FEMALE TEACHERS OF THE SCHOOL.
Maes buddion
LIVERPOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window