THOMAS WHITHAM SIXTH FORM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Scholarship Grants / Awards to young people going to higher education or training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2020
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 10 Hydref 1991: Cofrestrwyd
- 10 Tachwedd 1999: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BURNLEY GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
- HABERGHAM HIGH SCHOOL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Parker | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Rev MICHAEL WALTERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER HAPGOOD STRICKLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN HOWARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.81k | £6.54k | £6.03k | £6.97k | £4.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.29k | £5.32k | £4.19k | £5.88k | £2.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 460 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 460 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 825 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 825 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1190 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1190 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 31 Awst 2021 | 207 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF 5 MAY 1873, 19 MAY 1899, 1 JANUARY 1909 AND 13 AUGUST 1909, ARTICLES OF GOVERNMENT OF 1 JULY 1952 AND A RESOLUTION OF 18 JUNE 2009
Gwrthrychau elusennol
1) A DAY SCHOOL FOR BOYS. 2) EXHIBITIONS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, UNIVERSITY COLLEGE, TRAINING COLLEGE FOR PUPILS OF BURNLEY GRAMMAR SCHOOL INTENDING TO ENTER THE TEACHING PROFESSION OR OTHER LIKE INSTITUTION OF HIGHER, INCLUDING PROFESSIONAL OR TECHNICAL INSTRUCTION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ANNE SLATER MEMORIAL PRIZE
- BIRTWISTLE MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
- BURNLEY GRAMMAR SCHOOL BENEVOLENT FUND
- CALEB THORNBER SCHOLARSHIP FUND
- CANON WINFIELD MEMORIAL PRIZE FUND
- FOLD'S SCHOLARSHIP FUND
- GEORGE ALTHAM MEMORIAL PRIZE FUND
- GEORGE E OVERTON PRIZE FUND
- HAMELDON COMMUNITY COLLEGE PRIZE FUND
- HARRY VARLEY MODERN LANGUAGES PRIZE
- J E HOWARTH MEMORIAL BOOK PRIZE FUND
- J W EMMOTT SCHOLARSHIP FUND
- JANE DODGEON MEMORIAL PRIZE FOR MODERN LANGUAGES
- JOHN EDDISON PRIZE FUND
- LANGFORD WARD SCHOLARSHIP FUND
- MARTIN STARKIE JUNIOR SPEECH AND DRAMA PRIZE
- OLD BOYS' PRIZE FOR MATHEMATICS
- PAUL HELM SCHOLARSHIP FUND
- REVEREND JOHN KINGSLEY SANDERS BEQUEST
- THE JOE CHAPLOW ENGLISH PRIZE
- THOMAS WHITHAM SIXTH FORM SCHOLARSHIP FUND
- WALTER BENNETT HISTORY PRIZE
- 10 Hydref 1991 : Cofrestrwyd
- 10 Tachwedd 1999 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Burnley Campus
Barden Lane
Burnley
BB10 1JD
- Ffôn:
- 01282682272
- E-bost:
- office@twsf.lancs.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window