ymddiriedolwyr RIVINGTON AND BLACKROD GRAMMAR SCHOOL AND PRIZE FUNDS
Rhif yr elusen: 526761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVE FISHER JP | Cadeirydd |
|
||||||||
Rebecca Seddon | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||||
Dr Kathryn Grant | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||||
Victoria Rigby | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||||
Patricia Power | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||||
Andrew Ashworth | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||||
Alan Bury | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||||
Vincent Gerard McCully | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||||
Susan Baines | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|||||||
Paul Roach | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||||
KEVIN MCKEON | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||||
JANE MAKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KATHERINE GRUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
REGINALD NEW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.