BURTON-IN-KENDAL EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To distribute funds from investments to young people in sixth form education and Universities and Colleges who live within the parishes of Burton-in-Kendal, Beetham and Arnside, Cumbria.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cumbria
Llywodraethu
- 19 Mai 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER KENNETH BINGHAM | Ymddiriedolwr | 11 November 2012 |
|
|||||||
Hugh Miles | Ymddiriedolwr | 16 May 1995 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.55k | £3.55k | £2.79k | £3.13k | £3.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.82k | £4.01k | £2.86k | £3.40k | £3.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 22 AUGUST 1957
Gwrthrychau elusennol
9(I) BENEFIT OF PERSONS UNDER 25 YEARS OF AGE LIVING IN THE BENEFICIAL AREA IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE, WHO HAVE FOR OR NOT LESS THAN TWO YEARS ATTENDED A COUNTY OR VOLUNTARY SCHOOL BY (A) AWARD OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT A PLACE OF LEARNING. (B) PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE THEM ON LEAVING SCHOOL OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TO PREPARE FOR OR, TO ASSIST THEIR ENTRY INTO A PROFESSION, TRADE OF CALLING. (C) AWARDING SCHOLARSHIPS OR MAINTENANCE ALLOWANCES TO ENABLE BENEFICIARIES TO TRAVEL ABROAD TO PURSUE THEIR EDUCATION. (D) PROVISION OR ASSISTING THE PROVISION OF FACILITIES OF A KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE L.E.A., FOR RECREATION AND SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OR BENEFICIARIES WHO ARE RECEIVING PRIMARY, SECONDARY OR FURTHER EDUCATION. (E) PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE THEM TO STUDY MUSIC OR OTHER ARTS. (II) PROVISION OF YEARLY SUMS OF NOT MORE THAN ú50 OUT OF THE BURTON-IN-KENDAL SHARE AND NOT MORE THAN ú20 OUT OF THE BEETHAM SHARE IN PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE L E A FOR COUNTY OR VOLUNTARY PRIMARY SCHOOLS IN THE ANCIENT PARISHES OF BURTON-IN-KENDAL AND BEETHAM RESPECTIVELY AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED UPON BETWEEN THE GOVERORS.
Maes buddion
ANCIENT PARISHES OF BURTON IN KENDAL AND BEETHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Pear Tree Park
Holme
CARNFORTH
LA6 1SD
- Ffôn:
- 01524784918
- E-bost:
- mvrob23@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window