Hanes ariannol ST CHRISTOPHERS (GLOSSOP) LIMITED
Rhif yr elusen: 527036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £1.75m | £2.06m | £2.11m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93m | £1.86m | £1.97m | £1.93m | £2.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £849.48k | N/A | N/A | £2.06m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.05k | £168.63k | £106.20k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.90k | £7.91k | £173.23k | £45.68k | £1.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.37k | £2.25k | £32 | £1.03k | £6.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.84m | £1.74m | £1.89m | £2.06m | £2.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21 | £0 | £0 | £0 | £63 | |
|
Incwm - Arall | £279.90k | £128 | £74 | £5.05k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.93m | £1.86m | £1.97m | £1.93m | £2.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £135 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.63k | £21.63k | £23.41k | £22.10k | £27.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.