KING CHARLES THE FIRST'S SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide benefits to King Charles1 School, Kidderminster,to provide awards and financial assistance to pupils and former pupils of that School and to promote the education of pupils and former pupils of that School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony John KIDD | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
DAVID STEPHEN SIMONS | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
RICHARD NEIL WOOLLEY | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Dr Richard Michael Shelton | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.86k | £68.51k | £70.99k | £71.70k | £72.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.86k | £68.51k | £70.99k | £71.70k | £72.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 16/02/1960 AS AMENDED BY SCHEME DATED 25/10/1985 AS AMENDED BY ORDER DATED 01/04/2012
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF BENEFITS FOR THE SCHOOL. EXHIBITIONS TO PUPILS ATTENDING OR WHO HAVE ATTENTED THE SCHOOL, TENABLE AT THE SCHOOL, OR AT ANY TRAINING COLLEGE FOR TEACHERS UNIVERSITY OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER EDUCATION. TO ASSIST PUPILS, AND FORMER PUPILS OF THE SCHOOL, TO ENTER INTO A PROFESSION, TRADE OR CALLING. TO PROMOTE THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF PUPILS AND FORMER PUPILS OF THE SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 04 Ebrill 2002 : Asset transfer out
- 16 Ionawr 1984 : Cofrestrwyd
- 04 Ebrill 2002 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE HEATH
WILDEN TOP ROAD
STOURPORT-ON-SEVERN
DY13 9JF
- Ffôn:
- 01299823458
- E-bost:
- morgproof@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window