Ymddiriedolwyr THE NORTHUMBRIAN EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 528143
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Ann Rowley | Cadeirydd | 07 June 2017 |
|
|
||||
Lucilla Solly | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Kieran McLaughlin | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Kris Bainbridge | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Lex Dowie | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Liz Keightley | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
IAIN GREENSHIELDS | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.