ymddiriedolwyr NEWARK PREPARATORY SCHOOL COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 528261
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard South | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Jane Mumby | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Jordan Dennis | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Sarah Cameron | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||
MR WILL BICKNELL | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||
MR WILL STAUNTON | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.