Hanes ariannol ASHORNE HILL MANAGEMENT COLLEGE
Rhif yr elusen: 528784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.58m | £4.40m | £1.52m | £2.80m | £5.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.22m | £4.65m | £2.90m | £3.38m | £4.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.27k | £808.74k | £128.03k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £394.57k | £260.22k | £32.03k | £125.21k | £129.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.18m | £4.11m | £674.95k | £2.54m | £5.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.15k | £6.50k | £1.24k | £180 | £8.36k | |
|
Incwm - Arall | £617 | £26.51k | £815.11k | £128.03k | £83 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.98m | £4.40m | £2.67m | £3.04m | £4.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.68k | £56.17k | £49.45k | £50.00k | £63.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.10k | £0 | £15.17k | £12.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £189.00k | £189.00k | £189.00k | £293.03k | £288.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.