ymddiriedolwyr HESSLEWOOD CHILDREN'S TRUST (HULL SEAMEN'S AND GENERAL ORPHANAGE)
Rhif yr elusen: 529804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Caley | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|||||||
Dr Peter Draper | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|||||||
Lesley Davis | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||||
Rev Gemma Turner | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|||||||
DAVID JOHN BOWES | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||||
Deena Lidgett | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||||
Patricia Joan Glover | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||||
Denise Knox | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||||
DAVID STEWART TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CAPT PHILIP ARTHUR WATTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
GAYNEL MUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.