Lincoln Medical Education Charity

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and advance the study and general knowledge of medicine and science relating to the progress and development of all branches of medicine and surgery and dentistry.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 28 Mehefin 1988: Cofrestrwyd
- POSTGRADUATE MEDICAL FEDERATION (Enw gwaith)
- LINCOLN POSTGRADUATE MEDICAL FEDERATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURESH BABU (CHAIRMAN) | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stuart Selkirk | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
David Powell | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.47k | £9.13k | £66 | £5.92k | £5.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.50k | £14.30k | £20.60k | £8.28k | £9.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2024 | 267 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JUNE 1988 AS AMENDED 13 JULY 1989 AS FURTHER AMENDED 30 APRIL 2004 as amended on 21 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE AND ADVANCE THE STUDY AND GENERAL KNOWLEDGE OF MEDICINE AND SCIENCE RELATING TO THE PROGRESS AND DEVELOPMENT OF ALL BRANCHES OF MEDICINE, DENTISTRY AND SURGERY.B)TO ASSIST IN BRINGING GENERAL MEDICAL AND DENTAL PRACTITIONERS WITHIN THE HOSPITAL SPHERE TO IMPROVE THE SERVICE TO THE COMMUNITY BY GREATER CO-OPERATION BETWEEN THE VARIOUS BRANCHES OF MEDICINE AND DENTISTRY.C)TO GIVE ACTIVE SUPPORT TO, AND ADVISE THE POSTGRADUATE CLINICAL TUTOR IN HIS OR HER EXECUTION OF A POSTGRADUATE EDUCATIONAL PROGRAMME TO MEET THE NEEDS OF ALL TYPES AND GRADES OF MEDICAL AND DENTAL PRACTITIONERS WORKING BOTH IN THE HOSPITALS AND IN THE COMMUNITY.D)TO PROMOTE AND CONTROL THE USE OF THE CENTRE FOR OTHER EDUCATIONAL ACTIVITIES IN PARA-MEDICAL, PARADENTAL AND ALLIED FIELDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
POSTGRADUATE Education Department
LINCOLN COUNTY HOSPITAL
GREETWELL ROAD
LINCOLN
Lincolnshire
LN2 5QY
- Ffôn:
- 01522573866
- E-bost:
- stuart.selkirk1@nhs.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window