SHEFFIELD CITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Promoting the benefit of the inhabitants of South Yorkshire and surrounding counties through the provision of facilities for recreation and leisure time occupation, ad hoc initiatives and the provision of financial support to appropriate projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£50,832,000
Roddion a chymynroddion | £17.88m | |
Weithgareddau elusennol | £32.19m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £756.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£58,056,000
Codi arian | £35.71m | |
Weithgareddau elusennol | £22.34m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,667 o 1 gontract(au) llywodraeth a £17,671,088 o 9 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £35.71m | |
Gwariant elusennol | £22.34m |
Pobl

1036 Gweithwyr
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 05 Awst 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Grey MBE | Cadeirydd | 13 January 2017 |
|
|||||
ALEXANDER WILLIAM PETTIFER MBE | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|||||
JOHN WARNER | Ymddiriedolwr | 04 March 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.18m | £25.82m | £33.08m | £41.55m | £50.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.71m | £28.30m | £19.00m | £39.05m | £58.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £595.00k | £1.13m | £420.00k | £20.00k | £6.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.83m | £19.27m | £12.23m | £11.91m | £17.67m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.29m | £20.59m | £12.83m | £12.12m | £17.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.89m | £5.22m | £20.24m | £29.32m | £32.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | £5.00k | £9.00k | £103.00k | £756.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.19m | £18.46m | £4.15m | £16.94m | £22.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.52m | £9.84m | £14.85m | £22.11m | £35.71m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £275.10k | £271.29k | £312.60k | £277.11k | £488.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £147.42m | £145.89m | £145.44m | £142.99m | £133.01m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £39.52m | £39.92m | £42.54m | £50.45m | £57.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£12.99m | -£15.94m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £156.85m | £157.70m | £157.65m | £160.57m | £164.83m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 SEPTEMBER 1987 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 28 JANUARY 1988, 6 NOVEMBER 1991, 5 JUNE 1992, 30 JULY 1993, 20 NOVEMBER 1998, 15 DECEMBER 2000, 28 MARCH 2003, 3 MARCH 2006 AND 2 MARCH 2007. as amended on 04 Sep 2015 as amended on 24 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SOUTH YORKSHIRE AND ITS SURROUNDING COUNTIES BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE; (II)TO PROMOTE THE RELIEF OF POVERTY OF THE INHABITANTS OF THE CITY OF SHEFFIELD BY THE IMPROVEMENT AND PROVISION OF HOUSING; (III) TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD PHYSICAL AND MENTAL HEALTH; (IV) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE AID ESTABLISHMENT FUNDING OR SPONSORSHIP OF BURSARIES SCHOLARSHIPS OR GRANTS TO ANY PERSON OR PERSONS, INSTITUTION, ASSOCIATION OR CORPORATE BODY FOR THE PURPOSE OF FURTHERING THE OBJECTS OF THE COMPANY;(V) TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE, PEOPLE WITH DISABILITIES AND PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS LIVING IN SHEFFIELD AND ITS ENVIRONS BY PROVIDING CARE AND CARE FACILITIES; (VI) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION, MAINTENANCE AND SUPPORT OF MUSEUMS, ART AND CRAFT GALLERIES AND ARCHAEOLOGICAL SERVICES WITHIN SHEFFIELD AND ITS ENVIRONS; (VII) TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF SINGING, MUSIC, DANCE, DRAMA AND MIME AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFOR; (VIII) TO ACQUIRE, PRESERVE, RESTORE AND MAINTAIN FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BUILDINGS OF HISTORIC AND ARCHITECTURAL INTEREST SITUATED IN SHEFFIELD; (IX) THE RELIEF OF POVERTY IN CASES OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS AND TO ASSIST PERSONS WHO THROUGH THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES ARE IN NEED AND UNABLE TO GAIN EMPLOYMENT; (X) SUCH CHARITABLE PURPOSES AS FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE CITY OF SHEFFIELD AND ITS ENVIRONS AS THE COMPANY SHALL IN ITS ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE ON TERMS CONSISTENT WITH CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES; (XI) SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AS THE COMPANY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
SOUTH YORKSHIRE AND ITS SURROUNDING COUNTIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4th Floor Fountain Precinct
Leopold Street
Sheffield
S1 2JA
- Ffôn:
- 0114 223 3800
- E-bost:
- info@SIVLTD.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window