ROSHNI (NAWA) LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Housing services and community support and advocacy services for women and children fleeing or living in violent relationships. However due to funning cuts we have had to limit and close our services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 05 Ionawr 1989: Cofrestrwyd
- 17 Rhagfyr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- ROSHNI (NOTTINGHAM ASIAN WOMEN'S AID) LTD (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £324.24k | £243.43k | £116.77k | £37.19k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £336.37k | £290.86k | £181.98k | £76.09k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 22 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 25 Medi 2013 | 237 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 25 Medi 2013 | 237 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/08/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/11/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/11/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/02/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06/04/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RELIEF OF HARDSHIP AND DISTRESS (INCLUDING POVERTY)SUFFERED BY WOMEN (WITH PARTICULAR REGARD TO WOMEN OF ASIAN, AFRICAN, CARIBBEAN, MINORITY ETHNIC ORIGIN AND REFUGEE WOMEN)AND CHILDREN WHO HAVE EXPERIENCED GENDER VIOLENCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window