Hanes ariannol THE FIVE LAMPS ORGANISATION

Rhif yr elusen: 702314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (185 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.15m £2.90m £4.23m £3.13m £5.88m
Cyfanswm gwariant £4.02m £3.76m £4.68m £3.91m £5.99m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £966.48k £1.07m £1.29m £1.49m £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.66k £948.48k £222.07k £0
Incwm o roddion a chymynroddion £2.74k £2.04k £610.23k £258.94k £99.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £845.15k £1.70m £1.52m £480.56k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.01m £1.12m £1.46m £1.59m £3.13m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £24.40k £24.70k £19.70k £25.74k £19.29k
Incwm - Arall £266.19k £59.04k £614.49k £776.47k £2.57m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.86m £3.33m £3.87m £3.83m £5.99m
Gwariant - Ar godi arian £155.24k £273.85k £97.61k £77.28k £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £160.38k £714.80k £0 £0