THE FRIENDS OF PHILIPS HIGH SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
School PTA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bury
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1990: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.63k | £1.54k | £436 | £2.45k | £767 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.78k | £2.52k | £2.00k | £2.42k | £431 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 29 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 SEPTEMBER 1979 AS AMENDED 6 MARCH 1990 AND 5 SEPTEMBER 1996 AND 7 FEBRUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL. IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT THE ASSOCIATION MAY: A) DEVELOP MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS, & OTHERS WITH AN INTEREST IN THE SCHOOL. B) ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE WORK OF THE SCHOOL C) TO ENHANCE THE EDUCATIONAL FACILITIES AND OPPORTUNITIES AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LEA).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window