ERDINGTON CHRISTIAN SPIRITUALIST CHURCH (OTHERWISE KNOWN AS) RAY WILSON HEALING SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a spiritual environment for those so inspired to attend Christian spiritualist services, to practise & teach spiritual healing & spiritual gifts through the power of the Holy Spirit; To teach the truth about Christian spiritualism & spirit communion, survival after physical death & to share the teachings of highly evolved spirit messengers through the power of the Holy Spirit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- ERDINGTON CHRISTIAN SPIRITUALIST CHURCH (OTHERWISE KNOWN AS) ACORN HALL HEALING SANCTUARY (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA PATRICIA WILSON | Cadeirydd | 06 December 2012 |
|
|
||||
JANE DOYLE | Ymddiriedolwr | 06 December 2012 |
|
|
||||
DIANE ARCHER | Ymddiriedolwr | 06 December 2012 |
|
|
||||
MARILYN DWYER | Ymddiriedolwr | 29 October 2011 |
|
|
||||
LINDA WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAYMOND BERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.88k | £11.05k | £2.93k | £315 | £1.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.18k | £13.02k | £4.83k | £3.63k | £3.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 209 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 209 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2024 | 297 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21/05/1990 AS AMENDED ON 27/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PRACTICE THE GIFT OF SPIRITUAL HEALING BY THE POWER OF THE HOLY SPIRIT, TO SPREAD IN ALL DIRECTIONS THE TRUTH OF SURVIVAL AFTER PHYSICAL DEATH AND OF SPIRIT COMMUNION; TO TEACH AND DEMONSTRATE THE EXERCISE OF SPIRITUAL GIFTS AND TO DISSEMINATE THE TEACHINGS RECEIVED FROM HIGHLY EVOLVED SPIRIT MESSENGERS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF DECLARATION OF TRUST).
Maes buddion
EAST SIDE OF THE CITY OF BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
177 KITSLAND ROAD
BIRMINGHAM
B34 7LJ
- Ffôn:
- 01216811071
- E-bost:
- ecsc222@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window