ymddiriedolwyr HOLBORN COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 801064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shona Louise Coffer | Cadeirydd | 21 November 2018 |
|
|
||||
Shamin Kisakye | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Susan Rosalind Shickle | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Jonathan Nash | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Lauren Suding | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Linda Henden | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
STEPHEN THOMAS HARGRAVE | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.