Hanes ariannol FORTISMERE SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 801227
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.98k £28.33k £17.74k £26.85k £11.07k
Cyfanswm gwariant £16.42k £32.17k £14.72k £30.29k £11.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A