ymddiriedolwyr WELLINGTON MUSEUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 801321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR PADDY GRAY | Cadeirydd | 13 July 2012 |
|
|
||||
Roger Nunn | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
JOHN HAMISH ANGUS | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|||||
GILLIAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
JOHN HAMER | Ymddiriedolwr | 31 December 2011 |
|
|
||||
COLIN SPACKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE SHEILA MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.