Hanes ariannol ST GILES TRUST
Rhif yr elusen: 801355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.11m | £15.31m | £14.93m | £17.31m | £18.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.44m | £13.32m | £13.72m | £15.99m | £19.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.94m | £3.69m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.09m | £3.57m | £4.79m | £4.21m | £9.16m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.63m | £4.68m | £3.30m | £4.03m | £4.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £125.84k | £108.74k | £38.30k | £92.99k | £108.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.31m | £10.46m | £11.57m | £13.16m | £13.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49.45k | £60.00k | £23.28k | £28.86k | £137.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £121.93k | £0 | £200.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.04m | £12.91m | £13.25m | £15.42m | £18.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £396.96k | £411.58k | £472.20k | £576.96k | £829.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.28k | £18.81k | £18.24k | £20.33k | £26.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.