THE LOWDOWN
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Lowdown offers free and confidential Counselling, Emotional Wellbeing, Sexual Health and LGBTQ support services 6 days a week for 11-25 year olds in Northampton and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £213,799 o 4 gontract(au) llywodraeth a £12,060 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 18 Mai 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1197273 THE LOWDOWN
- 16 Ionawr 1990: Cofrestrwyd
- 18 Mai 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
- THE LOWDOWN YOUTH COUNSELLING AND INFORMATION SERVI (Enw gwaith)
- THE NORTHAMPTON YOUTH COUNSELLING AND INFORMATION SERVICE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.58k | £250.21k | £238.16k | £397.41k | £418.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.66k | £198.23k | £249.08k | £383.78k | £407.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.60k | £156.18k | £146.18k | £224.68k | £213.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £17.83k | £8.13k | £6.50k | £12.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 09 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 09 Hydref 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 MAY 1989 AS AMENDED ON 22 JUL 1992 AS AMENDED ON 22 JUN 1997 AS AMENDED ON 28 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
TOTHE CHARITY?S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (I) TO PREVENT AND RELIEVE SUFFERING AMONG YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 CAUSED BY MENTAL OR PHYSICAL ILL HEALTH, REGARDLESS OF RACE, COLOUR, RELIGION OR SOCIO-ECONOMIC CIRCUMSTANCES, INCLUDING ESTABLISHING, MAINTAINING AND DEVELOPING FREE OF CHARGE COUNSELLING SUPPORT, SEXUAL HEALTH AND LGBTQ SUPPORT SERVICES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN NORTHAMPTONSHIRE AND SURROUNDING COUNTIES. (II) TO PROVIDE OUTREACH SERVICES TO YOUNG PEOPLE AND TO THOSE CONCERNED WITH THEIR WELFARE. (III) TO ASSIST IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE BY INVOLVING THEM AS VOLUNTEERS IN THE WORK OF THE CHARITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window