Ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF THE WORK
Rhif yr elusen: 802099

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Shrimpton | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
Rev Martin Deak | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Tobias Edward Hamilton Bellhouse | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Sr Monika Mader | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|
||||
Professor Robert Joseph Clarke | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
||||
SR BIANCA FEUERSTEIN | Ymddiriedolwr | 08 October 2011 |
|
|
||||
SR INGRID SWINNEN | Ymddiriedolwr | 08 October 2011 |
|
|
||||
MICHAEL GEORGE PITT-PAYNE FCA | Ymddiriedolwr | 31 March 2003 |
|
|
||||
SR BIRGIT DECHANT | Ymddiriedolwr | 12 April 2001 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.