Hanes ariannol ADISADEL OLD BOYS EDUCATIONAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 802399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.52k | £19.38k | £20.45k | £24.36k | £46.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.12k | £11.25k | £10.38k | £20.92k | £36.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.