ymddiriedolwyr THE NZ-UK LINK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 802457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Joanne Martin | Cadeirydd | 20 October 2021 |
|
|
||||
Andrew Roy | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Jonathan Sinclair | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Kennedy-Good | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
James Lowery | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Philip Goff | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Peter Bird | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Sam DeSilva | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Catherine Nesus | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Iona Thomas | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Bevan Edward Killick | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Sarah Emilie Goodhew | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Peter Phippen | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|||||
Andrew Barkle | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
ANTHONY HOETE | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.