WALTHAM FOREST DYSLEXIA ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Waltham Forest Dyslexia Association provides information on dyslexia which can be accessed via our helpline, our website or by emailing us. We also: - run literacy numeracy handwriting & touch typing classes - run training and conferences - provide information and training about dyslexia to schools - offer computer screening - monthly adult group
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Essex
- Hackney
- Haringey
- Newham
- Redbridge
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- W F D A (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadia Mirza | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
John Daniel McMenemy | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
Rev Carol Ann Newnham | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|||||
Dr KATHERINE HEWLETT | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|||||
ELEANOR JANE PEARCE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Katherine Elizabeth Marshall | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.64k | £66.00k | £46.05k | £45.47k | £37.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.11k | £64.98k | £56.58k | £58.45k | £48.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 NOV 1989 AS AMENDED ON 11 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS WHO ARE DYSLEXIC, PROVIDE SUPPORT AND INFORMATION, AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC TO MAKE SOCIETY MORE DYSLEXIC-FRIENDLY BY: A) BUILDING UPON PARTNERSHIPS AND COLLABORATIVE WORK TO ENABLE DYSLEXIC PEOPLE OF ALL AGES TO REACH THEIR FULL POTENTIAL. B) SUPPORTING THE NEEDS OF DYSLEXIC CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS TO HELP THEM IMPROVE THEIR CONFIDENCE, INDEPENDENCE AND WELL-BEING BY PROVIDING ACCESSIBLE, AFFORDABLE, QUALITY SERVICES RUN BY APPROPRIATELY TRAINED STAFF. C) PROMOTING AND ENCOURAGING RESEARCH INTO DYSLEXIA BY PROVIDING EVIDENCE BASED DATA TO SUPPORT QUALITY SERVICES AND DISSEMINATE THE RESULTS THEREOF. D) PROCURING AND PROVIDING ADVICE AND INFORMATION TO THE PUBLIC CONCERNING DYSLEXIA E) RAISING AWARENESS OF THE NEEDS OF DYSLEXIC PEOPLE BY HOLDING PUBLIC EXHIBITIONS, MEETINGS AND LECTURES. F) DOING ALL SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS MAY BE NECESSARY FOR THE ATTAINMENT OF THE SAID OBJECTS.
Maes buddion
WALTHAM FOREST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
63 RUBY ROAD
LONDON
E17 4RE
- Ffôn:
- 020 8520 1684
- E-bost:
- admin@wfda.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window