BURY ST EDMUNDS ART GALLERY TRUST LTD

Rhif yr elusen: 810207
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Gallery is an educational charity which promotes the best contemporary art, craft and design from Britain and abroad and supports the professional development of artists. It achieves this through exhibitions, the craft shop, projects with artists, publications and educational and marketing events and activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018

Cyfanswm incwm: £54,774
Cyfanswm gwariant: £88,191

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Medi 1972: Cofrestrwyd
  • 04 Tachwedd 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £217.89k £182.85k £99.89k £78.99k £54.77k
Cyfanswm gwariant £241.84k £204.72k £139.00k £65.49k £88.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £13.23k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £133.56k £55.68k £64.58k £1.35k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 18 Ionawr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 18 Ionawr 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 20 Rhagfyr 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 20 Rhagfyr 2017 Ar amser