Hanes ariannol GLOUCESTER LAW CENTRE
Rhif yr elusen: 900439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £390.21k | £320.50k | £331.23k | £231.63k | £195.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.78k | £368.28k | £201.90k | £314.51k | £232.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £340.86k | N/A | N/A | N/A | £97.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £95.00k | £150.44k | £110.00k | £92.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.