THE GLADYS JONES CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes. Trust is open to applications. Please submit your application to https://funding.ludlowtrust.com
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 10 January 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 16 Mai 1996: Cofrestrwyd
- GLADYS JONES CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/01/2020 | 10/01/2021 | 10/01/2022 | 10/01/2023 | 10/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.88k | £4.65k | £6.08k | £6.52k | £8.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.51k | £13.45k | £4.10k | £12.14k | £19.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 10 Ionawr 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Ionawr 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Ionawr 2022 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Ionawr 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Ionawr 2020 | 14 Ionawr 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT NEWCASTLE UPON TYNE PROBATE REGISTRY ON 20 FEBRUARY 1996
Gwrthrychau elusennol
GENERAL CHARITABLE PURPOSES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ludlow Trust Co Ltd
Tower Wharf
Cheese Lane
BRISTOL
BS2 0JJ
- Ffôn:
- 01173138200
- E-bost:
- charitabletrusts@ludlowtrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window