ARAB WORLD MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the Christian Faith amongst Muslim peoples of the Arab World. Charity 214483 is now a part of this charity (1059106).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,538,512
Roddion a chymynroddion | £2.48m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.56k | |
Buddsoddiadau | £46.01k | |
Arall | £5.00k |
Cyfanswm gwariant:
£2,563,294
Codi arian | £105.31k | |
Weithgareddau elusennol | £2.46m | |
Arall | £0 |
£110,678 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £105.31k | |
Gwariant elusennol | £2.46m |
Codi arian a Arall Gwariant | £105.31k | |
Gwariant elusennol | £2.46m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £85.90k |
Pobl

18 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Canada
- Ffrainc
- Moroco
- Unol Daleithiau
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1095167 AWM INTERNATIONAL
- 08 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
- AWM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR M S HYDE | Cadeirydd |
|
||||||
John Sedrak | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|||||
Phillip Graham Elam | Ymddiriedolwr | 07 March 2020 |
|
|
||||
Karl Butler | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Maggs | Ymddiriedolwr | 27 February 2016 |
|
|||||
Alex Mateer | Ymddiriedolwr | 06 December 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19m | £2.25m | £2.35m | £2.19m | £2.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.15m | £2.29m | £2.30m | £2.51m | £2.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.12m | £2.16m | £2.29m | £2.12m | £2.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.10k | £4.34k | £2.83k | £7.53k | £4.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.82k | £40.46k | £38.52k | £41.45k | £46.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £39.28k | £18.42k | £19.23k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £249.36k | £93.96k | £134.50k | £22.02k | £141.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.06m | £2.14m | £2.10m | £2.40m | £2.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £91.89k | £86.12k | £92.95k | £108.73k | £105.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.99k | £7.99k | £7.95k | £10.06k | £11.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £76.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £72.98k | £110.54k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £450.78k | £510.75k | £493.35k | £471.02k | £453.02k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.19m | £1.27m | £1.43m | £1.26m | £1.37m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.17m | £1.06m | £1.41m | £807.83k | £810.94k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £77.67k | £72.30k | £356.17k | £51.18k | £61.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Tachwedd 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Tachwedd 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 NOVEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO PARTICULARLY AMONGST MUSLIM PEOPLES OF THE ARAB WORLD WHEREVER THEY MAY BE FOUND AND TO PROMOTE THE SAME IN THE UNITED KINGDOM, INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) BY MEANS OF ENCOURAGING PRAYER AND FINANCIAL SUPPORT, AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT B) TO RELIEVE NEED, HARDSHIP, SICKNESS OR POVERTY AMONGST THE SAID MUSLIM PEOPLES OF THE ARAB WORLD WHEREVER THEY MAY BE FOUND AND AMONGST CHRISTIANS AND OTHER NON MUSLIMS LIVING AMONG SUCH PEOPLES C) TO ADVANCE THE CHRISTIAN EDUCATION AND TRAINING OF PEOPLES OF THE ARAB WORLD
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ReesRussell LLP
37 Market Square
WITNEY
OX28 6RE
- Ffôn:
- 01993702418
- E-bost:
- awmuk@awm-pioneers.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window