ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 209188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The maintenance and repair of the fabric of the Parish Church of Ashford as well as utilising the income to benefit the poor of Ashford

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £52,906
Cyfanswm gwariant: £43,267

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Canon Dr Jeremy Frederick Worthen Cadeirydd 02 November 2020
Dim ar gofnod
JEREMY KENNETH FOX Ymddiriedolwr 07 June 2023
THOMAS TREHEARNE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHFORD ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ASHFORD TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Clive John Hallett Ymddiriedolwr 07 June 2023
THOMAS TREHEARNE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHFORD ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Evelyn Wright Ymddiriedolwr 07 June 2023
THOMAS TREHEARNE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHFORD ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLINE SUSAN HANNAH Ymddiriedolwr 04 July 2021
THE ASHFORD ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS TREHEARNE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ASHFORD TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
ASHFORD VOLUNTEER CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Douglas Hudson Ymddiriedolwr 03 June 2020
THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS TREHEARNE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
KENNINGTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHFORD ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Mr L W Krause Ymddiriedolwr 24 June 2015
THE MAYOR OF ASHFORD'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE SANDYACRES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHFORD ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS TREHEARNE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT AUSTYN BLOUNT Ymddiriedolwr
THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHFORD ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS TREHEARNE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BERNARD JOSEPH DOMINIC HEYES Ymddiriedolwr
THOMAS TREHEARNE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHFORD ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £46.70k £42.50k £46.67k £48.35k £52.91k
Cyfanswm gwariant £18.87k £52.68k £45.37k £29.69k £43.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE 31ST OCTOBER 1890 AS VARIED BY SCHEMES OF THE 9TH APRIL 1895, 3RD SEPTEMBER 1957 AND 3RD JULY 1962
Gwrthrychau elusennol
MAINTENANCE AND REPAIR OF THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH OF ASHFORD
Maes buddion
PARISH OF ASHFORD
Hanes cofrestru
  • 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
115 Faversham Road
Kennington
Ashford
TN24 9DE
Ffôn:
01233628999
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael