PETLEY AND DEAKINS ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 209248
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Almshouse with eight flats and two other flats in another building held as Almshouse flats

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £43,185
Cyfanswm gwariant: £23,699

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mai 1963: Cofrestrwyd
  • 18 Hydref 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HELEN MARGARET NOBLE Cadeirydd 27 September 2012
Dim ar gofnod
Tom Chaloner Mr Ymddiriedolwr 17 October 2022
Dim ar gofnod
Mike Shackleton Ymddiriedolwr 20 June 2022
Dim ar gofnod
Frani Hoskins Ymddiriedolwr 24 January 2022
Dim ar gofnod
April Clark Ymddiriedolwr 24 January 2022
Dim ar gofnod
Dr JULIET ROBERTS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
The Rev Canon MARK BARKER Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, TONBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
TONBRIDGE COUNSELLING SERVICE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £41.06k £40.83k £42.36k £39.59k £43.19k
Cyfanswm gwariant £30.57k £34.54k £18.38k £59.61k £23.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Tachwedd 2024 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Tachwedd 2024 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Tachwedd 2022 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Tachwedd 2022 18 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Tachwedd 2020 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Tachwedd 2020 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 15 SEPTEMBER 1970
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF ALMSPEOPLE WHO SHALL BE POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER WHO (EXCEPT IN SPECIAL CASES TO BE APPROVED BY THE COMMISSIONERS) ARE RESIDENT IN THE PARISH AT THE TIME OF APPOINTMENT
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF TONBRIDGE
Hanes cofrestru
  • 23 Mai 1963 : Cofrestrwyd
  • 18 Hydref 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
13 Quarry Rise
TONBRIDGE
Kent
TN9 2PQ
Ffôn:
07929 550214
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael