HAMPSTEAD PAROCHIAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 209483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relief of poverty in Hampstead

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £1,953
Cyfanswm gwariant: £1,341

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Camden

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Hydref 1962: Cofrestrwyd
  • 04 Awst 1993: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HAMPSTEAD CHARITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Angela Mary Gardner Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Carol Mary Ford Ymddiriedolwr 22 January 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN-AT-HAMPSTEAD
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE DRAMA-HAMPSTEAD PARISH CHURCH
Derbyniwyd: 41 diwrnod yn hwyr
SHEENA MARGARET GINNINGS Ymddiriedolwr 30 April 2022
FRIENDS OF THE DRAMA-HAMPSTEAD PARISH CHURCH
Derbyniwyd: 41 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.68k £1.65k £1.72k £1.73k £1.95k
Cyfanswm gwariant £300 £5.51k £1.32k £2.48k £1.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 06 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 15 FEBRUARY 1798 (A C REPORT HAMPSTEAD, LONDON PAGE 46.)
Gwrthrychau elusennol
DISTRIBUTION OF COAL AT CHRISTMAS TO POOR FAMILIES.
Maes buddion
FORMER METROPOLITAN BOROUGH OF HAMPSTEAD.
Hanes cofrestru
  • 17 Hydref 1962 : Cofrestrwyd
  • 04 Awst 1993 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hampstead Parish C of E Church
Church Row
London
NW3 6UU
Ffôn:
07801665291
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael