ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 209961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

AGRICULTURE AND RURAL CHARITY

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • R A S E (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARK HENRY TUFNELL Ymddiriedolwr 01 January 2025
CALMSDEN POOR DOWNS ALLOTMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE CARLIE TUFNELL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
INNOVATION FOR AGRICULTURE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr HOSEIN KHAJEH-HOSSEINY Ymddiriedolwr 17 June 2024
RSA (THE ROYAL SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE)
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROYAL ALBERT HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PRODUCTIVITY GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
NATIONAL OCEANOGRAPHY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Nicholas Foord Drewett Ymddiriedolwr 18 October 2023
ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY OF THE COMMONWEALTH
Derbyniwyd: Ar amser
WELLS CATHEDRAL PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LANGFORD TRUST FOR ANIMAL HEALTH AND WELFARE
Derbyniwyd: Ar amser
INNOVATION FOR AGRICULTURE
Derbyniwyd: Ar amser
GRATEFUL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
High Sheriff of Somerset Charitable Trust
Derbyniwyd: Ar amser
THE HILBORNE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Paul James Westaway Ymddiriedolwr 18 October 2023
INNOVATION FOR AGRICULTURE
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Marion Butler Ymddiriedolwr 08 November 2018
Dim ar gofnod
Michael Fiddes Ymddiriedolwr 15 February 2018
Dim ar gofnod
Mr Nick Tapp FRAgS Ymddiriedolwr 05 May 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £109.00k £623.00k £363.44k £504.48k £947.22k
Cyfanswm gwariant £357.00k £372.00k £321.23k £585.31k £882.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £48.00k N/A £153.21k £290.70k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £222.00k N/A £329.41k £614.46k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £19.00k N/A £17.54k £15.65k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £3.00k N/A £4.32k £17.04k
Incwm - Arall N/A £331.00k N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £150.00k £102.42k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £79.00k N/A £151.83k £190.26k
Gwariant - Ar godi arian N/A £293.00k N/A £433.48k £692.33k
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A £5.22k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £75.00k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A £1.00k N/A £5.10m £5.09m
Buddsoddiadau tymor hir N/A £4.64m N/A £144.30k £158.70k
Cyfanswm asedau N/A £2.20m N/A £1.81m £2.35m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A £0 N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A £591.00k N/A £255.81k £738.99k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Ionawr 2022 85 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Ionawr 2022 85 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Tachwedd 2020 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 02 Tachwedd 2020 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
AGREEMENT DATED 05 APRIL 1922, AS AMENDED BY DECLARATION OF TRUSTEES UNDER S.74C OF CHARITIES ACT 1993 OF 28 JULY 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE CAPITAL AND INCOME SHALL BE APPLIED FOR THE AGRICULTURAL PURPOSES OF THE ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY OF ENGLAND
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 30 Ebrill 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
RASE Centre
Stoneleigh Park
Kenilworth
Warwickshire
CV8 2LZ
Ffôn:
02476692470