UNITED MUNICIPAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 210992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides small pensions and small educational grants to Canterbury City residents plus distributes food and clothing vouchers at Christmas to the needy within the Canterbury city boundary.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £10,830
Cyfanswm gwariant: £4,824

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Hydref 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CANTERBURY UNITED MUNICIPAL CHARITIES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kristina Denys Amos Cadeirydd 13 March 2018
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Brian McHenry CBE Ymddiriedolwr 13 June 2023
CANTERBURY COMMEMORATION SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Forster Ymddiriedolwr 03 November 2020
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Harrison Sibson Ymddiriedolwr 06 November 2018
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Gilbert Webster FCA DChA Ymddiriedolwr 13 March 2018
CANTERBURY COMMEMORATION SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF CANTERBURY MUSEUMS
Derbyniwyd: Ar amser
THE INTERNATIONAL MONUMENTS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE CANTERBURY MUSEUMS
Derbyniwyd: Ar amser
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
EWIN'S SUNDAY SCHOOL PRIZE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF SAMUEL DANIEL EWINS
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND CHARLES HAIRBY BARTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CANTERBURY CHRISTIAN COUNCIL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
UNITED KINGDOM NATIONAL COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES
Derbyniwyd: Ar amser
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES, UK
Derbyniwyd: 5 diwrnod yn hwyr
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
CLIVE GRAHAM BOWLEY Ymddiriedolwr
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.56k £9.67k £9.82k £10.24k £10.83k
Cyfanswm gwariant £8.13k £4.63k £5.48k £2.71k £4.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 01 Tachwedd 2021 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 19 MAY 1939 AND 4 FEBRUARY 1970
Gwrthrychau elusennol
PAYMENT TO THE INMATES OF WESTBRIDGE HOSPITAL, PENSIONS TO POOR AND RELIEF IN NEED. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 32 OF SCHEME OF THE 19TH MAY 1939 AND CLAUSES 6, 9 & 10 OF SCHEME OF THE 4TH FEBRUARY 1970).
Maes buddion
CITY OF CANTERBURY
Hanes cofrestru
  • 08 Hydref 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Furley Page
39-40 St. Margarets Street
Canterbury
CT1 2TX
Ffôn:
01227863140
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael