BLIND VETERANS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We help blind or vision impaired men and women who have served in the UK Armed Forces, and who meet our criteria, by giving the emotional and practical support they require to overcome the challenges they face to discover a life beyond blindness. All blind veterans should have access to the finest quality of services to help them discover life beyond sight loss.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£29,761,000
Roddion a chymynroddion | £20.80m | |
Weithgareddau elusennol | £1.73m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.90m | |
Arall | £3.34m |
Cyfanswm gwariant:
£36,292,000
Codi arian | £5.70m | |
Weithgareddau elusennol | £30.59m | |
Arall | £0 |
£3,939,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.70m | |
Gwariant elusennol | £30.59m |
Pobl

425 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
1048 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 6 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 2 |
£120k i £130k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- ST DUNSTAN'S (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Caswell | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Georgina Jarratt | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Karl Havard | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Clare Hayes | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Jamie Cuthbertson | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Ian Sherriff | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Alan Holderness | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|||||
Brigadier Tim Seal TD DL VR | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|||||
GUY DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Neelesh Heredia | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
Colin Williamson | Ymddiriedolwr | 03 February 2017 |
|
|
||||
Barry Coupe | Ymddiriedolwr | 28 March 2016 |
|
|
||||
DAVID TURNER | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.13m | £27.53m | £28.83m | £37.95m | £29.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.21m | £33.06m | £32.02m | £34.98m | £36.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £203.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.25m | £20.22m | £18.71m | £16.91m | £20.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.50m | £1.55m | £1.71m | £1.80m | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.53m | £2.85m | £3.03m | £3.65m | £3.90m | |
|
Incwm - Arall | £4.84m | £2.91m | £5.37m | £15.60m | £3.34m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.91m | £11.43m | £11.87m | £10.53m | £14.70m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £31.35m | £26.36m | £26.97m | £29.28m | £30.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.81m | £6.70m | £5.06m | £5.70m | £5.70m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £64.00k | £9.13m | £10.34m | £2.15m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £917.00k | £900.00k | £887.00k | £833.00k | £927.00k | |
|
Gwariant - Arall | £3.05m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £42.12m | £89.80m | £48.19m | £47.57m | £81.10m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £83.25m | £41.43m | £87.78m | £83.31m | £62.17m | |
|
Cyfanswm asedau | £8.74m | £11.15m | £9.52m | £13.94m | £18.53m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£13.02m | -£12.17m | -£3.71m | £3.56m | £2.66m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.48m | £4.99m | £7.62m | £7.80m | £7.56m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/04/1923 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/07/1935 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/06/1940 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/1948 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/03/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/07/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/1963 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/10/1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/11/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/03/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/11/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/01/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 SEP 2016 as amended on 22 Mar 2022 as amended on 01 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
4.1 To provide for the medical or surgical treatment, re-education, training in one or more trade or trades, settlement and permanent welfare of:- 4.1.1 Members or former members of the armed forces both men and women blinded from whatever cause whether or not connected in any way with service in the armed forces; 4.1.2 Other persons both men and women not being members or former members of the armed forces who are blinded in or as a consequence of any war or warlike operations in which the forces of the Crown may be at any time engaged or any service connected with or subsidiary to such war or warlike operations or by or as a consequence of enemy action in the course of any such war or warlike operations; and 4.1.3 Other persons both men and women not being members or former members of the UK armed forces who are blinded in or as a consequence of any war or warlike operations or terrorist activity (all such persons being hereinafter referred to as ‘Beneficiaries’) and so that for the purposes of these Articles the word ‘blinded’ shall extend to all cases in which the sight has been so impaired that special care and training are required and all cases in which the sight is endangered so long as the cause of the danger continues. 4.2 To provide allowances or other assistance for any wife, widow, husband, widower, child or dependent of a Beneficiary who may be in need of assistance or any person who shall have kept house for or nursed or otherwise rendered exceptional service to or have been dependent upon a Beneficiary any may after the death of such Beneficiary be in need of assistance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ARTHUR PEARSON MEMORIAL FUND
- BED ENDOWMENT FUND
- BLIND SOLDIERS AND SAILORS AFTERCARE COMMITTEE (ALSO KNOWN AS BLINDED SOLDIERS AND SAILORS AFTER-CARE ORGANISATION)
- BLIND SOLDIERS AND SAILORS CARE COMMITTEE (ALSO KNOWN AS BLINDED SOLDIERS AND SAILORS CARE COMMITTEE)
- DARTMOUTH SOLDIERS CLUB CHARITY
- DAVID PATON MCALPINE (NORTHERN IRELAND) TRUST
- DIANA GUBBAY TRUST
- DORIS SCUPHAM BEQUEST
- GENERAL ENDOWMENT FUND
- GEORGE ALBERT DRAKE'S ST DUNSTAN'S CHARITY
- THE HAROLD ADLER SCHOLARSHIP FUND
- TRUST PROPERTY IN CONNECTION WITH PEARSON HOUSE
- 19 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Blind Veterans UK
3 Queen Square
LONDON
WC1N 3AR
- Ffôn:
- 03001112233
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window