HULL TRINITY HOUSE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide financial grants and accommodation in Alms Houses. Maintain and rent out properties to provide the income to help beneficiaries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 September 2023
Cyfanswm incwm:
£1,870,149
Roddion a chymynroddion | £278.91k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.25m | |
Buddsoddiadau | £341.32k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,679,455
Codi arian | £712.84k | |
Weithgareddau elusennol | £407.41k | |
Arall | £559.21k |
£709,831 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £255,218 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.27m | |
Gwariant elusennol | £407.41k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £190.69k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.27m | |
Gwariant elusennol | £407.41k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £900.53k |
Pobl

38 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- 30 Tachwedd 2005: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTAIN MICHAEL EDWIN KELLY | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|||||||||||
CAPTAIN GEORGE JAMES RAWDING | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||||||||
CAPTAIN CHRISTOPHER CHARLES WITHERS TOWNE | Ymddiriedolwr | 27 August 2021 |
|
|||||||||||
CAPTAIN CHRISTOPHER STUART ADAMS | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|||||||||||
CAPTAIN PHILIP JOHN COWING | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|||||||||||
CAPTAIN JOHN TINDALL | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|||||||||||
Captain Raymond John Hancock | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|||||||||||
CAPTAIN DAVID MALCOLM SHAW | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|||||||||||
CAPTAIN DAVID HENRY ATKIN | Ymddiriedolwr | 12 April 2012 |
|
|||||||||||
CAPTAIN JOHN DENNIS COGGIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
CAPTAIN STUART LEONARD GAMBLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
CAPTAIN JOHN DENNIS ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
CAPT PHILIP ARTHUR WATTS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/09/2019 | 02/09/2020 | 01/09/2021 | 07/09/2022 | 06/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £1.43m | £1.68m | £2.40m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £1.39m | £1.52m | £1.75m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £59.22k | £435.66k | £255.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138 | £18.53k | £59.27k | £436.04k | £278.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.41m | £1.15m | £1.33m | £1.63m | £1.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £300.75k | £264.33k | £291.19k | £285.62k | £341.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £511.54k | £396.23k | £388.79k | £438.51k | £407.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £620.32k | £564.53k | £673.83k | £733.18k | £712.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.94k | £13.14k | £13.50k | £14.03k | £13.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.64k | £38.35k | £35.10k | £33.23k | £33.99k | |
|
Gwariant - Arall | £533.85k | £428.01k | £455.57k | £573.70k | £559.21k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 04/09/2019 | 02/09/2020 | 01/09/2021 | 07/09/2022 | 06/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.61m | £8.40m | £8.76m | £3.95m | £4.22m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £27.89m | £24.85m | £25.52m | £29.07m | £30.41m | |
|
Cyfanswm asedau | £758.89k | £541.92k | £994.35k | £6.22m | £5.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £181.87k | £196.33k | £143.74k | £163.12k | £102.66k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Medi 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Medi 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Medi 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Medi 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Medi 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Medi 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION DATED 7 OCTOBER 2005 AS AMENDED BY SCHEME DATED 4 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: (1) THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. (A) THE TRUSTEES MAY RELIEVE SUCH PERSONS IN NEED BY: (I) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; OR (II) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR (III) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE IN NEED; OR (IV) IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT. (2) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR SUCH PERSONS. (3) IN SELECTING BENEFICIARIES UNDER SUB CLAUSE (1) AND (2) ABOVE, THE TRUSTEES MUST GIVE PREFERENCE: (A) FIRSTLY TO BRETHREN, SEAFARERS, THEIR SPOUSES AND DEPENDANTS AND SPOUSES AND DEPENDANTS OF DECEASED SEAFARERS; AND (B) SECONDLY TO OTHER PERSONS WHO ARE OVER 60 YEARS OF AGE. (4) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE. (5) TO FURTHER THE OBJECTS OF THE CHARITY KNOWN AS THE HULL TRINITY HOUSE SCHOOL. (6) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR YOUNG PERSONS WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR TRAINING, RECREATIONAL AND LEISURE-TIME ACTIVITY IN SAILING AND OTHER WATER SPORTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- CAPTAIN NORTH MEMORIAL PRIZE
- CAPTAIN STOTT'S PRIZE FOR THE CADET SHOWING THE GREATEST IMPROVEMENT OVER THE YEAR
- CULLINGTON PRIZE FOR SELF EXPRESSION
- HILYARD PRIZE FOR COMPUTER STUDIES
- HULL TRINITY HOUSE SCHOOL CHARITY
- HULL TRINITY HOUSE SCHOOL PRIZE FUND
- JOHN F CUDBERTSON MEMORIAL PRIZE FOR CONSISTENT EFFORT IN NAUTICAL MAIN SUBJECTS
- MRS J G JONES PRIZE FUND
- PETER BARMBY PRIZE FOR GENERAL PURPOSES
- THE HOSPITAL OF THE FOUNDATION OF BISHOP WATSON
- WILLIAM ABBOT PRIZE
- 10 Gorffennaf 2002 : Cofrestrwyd
- 30 Tachwedd 2005 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HULL TRINITY HOUSE CHARITY
TRINITY HOUSE
TRINITY HOUSE LANE
HULL
HU1 2JG
- Ffôn:
- 01482324956
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window