LANCASHIRE COUNTY NURSING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity is to benefit sick needy persons resident within Lancs, Gr. Manchr, S. Cumbria, Liverpl and Sefton with up to 20% of the net yearly income being available for the benefit of retired district nursing staff who have worked in the same area. There is no restriction on the overall amount to benefit the sick needy. Application of amounts is at the discretion of the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Blackburn With Darwen
- Blackpool
- Bolton
- Cumbria
- Dinas Manceinion
- Oldham
- Stockport
- Swydd Gaerhirfryn
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 222237 BLACKBURN DOMICILIARY NURSES' AMENITY FUND
- 14 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN TIMOTHY WAINWRIGHT | Cadeirydd | 22 June 2021 |
|
|
||||
Mary Susanne Kime | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Graham Carter Curwen | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||
Karen Joy Yates | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
Pauline Atkins | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
||||
JANICE SCANLON | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|||||
HADYN JAMES GIGG MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.68k | £15.53k | £15.77k | £16.23k | £16.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.51k | £18.95k | £12.87k | £15.82k | £11.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 02 NOV 1954 AS AMENDED BY SCHEME DATED 24 OCT 1977 AS AMENDED BY SCHEME DATED 08 NOV 2007 AS AMENDED BY SCHEME DATED 28 NOV 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE TRUSTEES MAY APPLY NOT MORE THAN ONE-FIFTH OF YEARLY INCOME FOR THE BENEFIT OF RETIRED NURSES, WHO HAVE BEEN EMPLOYED BY THE LANCASHIRE COUNTY NURSING ASSOCIATION. 2. SUBJECT TO ABOVE PAYMENTS THE TRUSTEES SHALL APPLY THE CLEAR YEARLY INCOME FOR THE BENEFIT OF SICK NEEDY PERSONS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
LIVERPOOL AND SEFTON IN MERSEYSIDE AND THE AREAS OF LANCASHIRE, GREATER MANCHESTER AND SOUTH CUMBRIA, (INCLUDING THE COUTNY BOROUGHS AND UNITARY AUTHORITIES)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Plumpton House
Great Plumpton
Preston
PR4 3NE
- Ffôn:
- 01772673618
- E-bost:
- hadyngigg@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window