GLOUCESTERSHIRE WILDLIFE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wildlife Conservation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£5,456,524
Roddion a chymynroddion | £1.72m | |
Weithgareddau elusennol | £2.83m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £726.92k | |
Buddsoddiadau | £54.02k | |
Arall | £127.13k |
Cyfanswm gwariant:
£5,161,676
Codi arian | £1.32m | |
Weithgareddau elusennol | £3.84m | |
Arall | £0 |
£11,051 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £219,936 o 8 gontract(au) llywodraeth a £1,396,090 o 33 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.32m | |
Gwariant elusennol | £3.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £294.85k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.32m | |
Gwariant elusennol | £3.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £305.90k |
Pobl

109 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
560 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- De Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 14 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 271022 THE GUTHRIE ESSAME CHARITABLE TRUST
- 23 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1069695 THE SIMPSON EDUCATION AND CONSERVATION TRUST
- 20 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 299418 UPPER THAMES PROTECTION SOCIETY
- 24 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1094746 SOUTH WEST WILDLIFE TRUSTS
- 28 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Kathryn Anne Monk | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|||||
Amy Rose Walsh | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
Emma Mary Louise Waldron | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
Barry Trevor Wyatt | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Nicola Spencer | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Richard White | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Dr David Bullock | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
ANDREW JAMES BLUETT | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|||||
Jane Furze | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|
||||
MARTIN CHARLES HORWOOD | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|||||
Dr SALLY CATHERINE BYNG | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.53m | £4.79m | £4.87m | £5.59m | £5.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.94m | £3.53m | £4.37m | £4.88m | £5.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £321.38k | £726.12k | £202.46k | £228.90k | £219.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £985.81k | £796.67k | £1.13m | £987.04k | £1.40m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58m | £2.03m | £1.98m | £2.61m | £1.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £670.98k | £618.97k | £863.36k | £724.21k | £726.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.27m | £2.14m | £2.01m | £2.08m | £2.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.80k | £9.37k | £11.07k | £22.80k | £54.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £151.98k | £127.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £193.21k | £617.08k | £389.73k | £1.04m | £128.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.86m | £2.71m | £3.16m | £3.57m | £3.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.08m | £825.42k | £1.21m | £605.95k | £1.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £371.41k | £343.58k | £469.80k | £542.84k | £1.45m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £178.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £7.40k | £6.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £704.20k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.37m | £4.69m | £4.99m | £4.86m | £4.79m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £412.58k | £659.11k | £2.48m | £679.86k | £704.39k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.97m | £2.46m | £2.42m | £3.48m | £3.75m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£91.97k | -£59.17k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.16m | £892.76k | £2.66m | £1.15m | £1.13m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 NOV 1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 JAN 1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 JAN 1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 JAN 1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 MAR 1973 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 SEP 1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 NOV 1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 NOV 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 JUN 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 NOV 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 NOV 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 NOV 2014 as amended on 05 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RECORD & STUDY PLACES AND OBJECTS OF ORNITHOLOGICAL, ENTOMOLOGICAL, BOTANICAL, ECOLOGICAL, ZOOLOGICAL, GEOLOGICAL, ARCHAEOLOGICAL OR SCIENTIFIC INTEREST, OR OF NATURAL BEAUTY, AND TO PROTECT THESE FROM INJURY, ILL TREATMENT OR DESTRUCTION. (2) TO ESTABLISH, FORM, OWN, MAINTAIN AND MANAGE SANCTUARIES OR NATURE RESERVES FOR THE CONSERVATION AND CONTROL OF WILD PLANTS AND OTHER VEGETATION AND OF THE WILD CREATURES OF ANY DESCRIPTION LIVING NATURALLY THEREIN. (3) TO ENCOURAGE THE BREEDING AND PRESERVATION OF WILD BIRDS, ANIMALS, PLANTS OR INSECTS WHICH ARE HARMLESS, USEFUL BEAUTIFUL, OR RARE. TO PROMOTE, ORGANIZE, CARRY ON AND ENCOURAGE STUDY AND RESEARCH FOR THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE IN THE NATURAL SCIENCES, AND TO MAKE GRANTS OR DONATIONS FOR SUCH PURPOSES.(5) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN (A) THE PRINCIPLES AND PRACTISE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, (B) THE PRINCIPLE AND PRACTISE OF BIODIVERSITY CONSERVATION (5) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT INCLUDING THOROUGH PROGRAMS OF TEACHING, TRAINING, PUBLISHING, EXHIBITIONS, AND SEMINARS AND OTHER MEANS FOR PROVIDING PUBLIC KNOWLEDGE AND INFORMATION (6) TO PROMOTE CONSERVATION, PROTECTION, PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT PRACTICES, RECYCLING AND REUSE OF GOODS, INCLUDING PROMOTING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF RECYCLING WASTE PRODUCTS
Maes buddion
COUNTY OF GLOUCESTERSHIRE AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CONSERVATION CENTRE
RESERVOIR ROAD
GLOUCESTER
GL4 6SX
- Ffôn:
- 01452383333
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window