THE HIBBERT TRUST

Rhif yr elusen: 233121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion of Liberal Religion, Interfaith understanding and Unitarian Christianity through public interest and personal scholarship.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £77,679
Cyfanswm gwariant: £44,919

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Rhagfyr 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DEREK MCAULEY Cadeirydd 31 January 2012
DR DANIEL WILLIAMS (COMMONLY KNOWN AS DR WILLIAMS'S TRUST)
Derbyniwyd: 51 diwrnod yn hwyr
ARTHUR MCDOUGALL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
UNITARIAN HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN GREGSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
James Frederick Lister Croft Ymddiriedolwr 26 June 2024
THE JOHN GREGSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
James Chiriyankandath Ymddiriedolwr 22 March 2023
THE JOHN GREGSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Catrin Louise Davies Ms Ymddiriedolwr 22 November 2019
THE JOHN GREGSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Melanie Jane Prideaux Ymddiriedolwr 17 June 2013
THE JOHN GREGSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Mason Ymddiriedolwr
THE GREEN, FLAGG
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
THE JOHN GREGSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LUTHER KING HOUSE EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARK DOUGLAS PEARCE Ymddiriedolwr
THE MANCHESTER DISTRICT ASSOCIATION OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN GREGSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £175.26k £175.26k £75.75k £73.74k £77.68k
Cyfanswm gwariant £561.85k £561.85k £58.42k £64.15k £44.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Mawrth 2024 44 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 15 Mawrth 2024 44 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 18 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 18 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 20 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 20 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED IN THE PRINCIPAL REGISTRY 28 JULY 1883
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION (BY MEANS OF COURSES OF LECTURES OR ANY OTHER MEANS WHICH MAY FROM TIME TO TIME APPEAR TO THE SAID HIBBERT TRUSTEES AS TRUSTEES OF THE CASE FUND LIKELY TO BE MORE EFFECTIVE) OF FREE THOUGHT AND THE SEARCH AFTER TRUTH OF UNFETTERED LEARNING AND FRANK UTTERANCE ON MATTERS CONNECTED WITH RELIGION OR WITH THE NATURE AND DEVELOPMENT AND HIGHEST CULTURE OF MAN AND SUBJECT ALWAYS TO THE EXPRESS DECLARATION THAT ANY APPLICATION OF SUCH INCOME FOR THE PROMOTION OF ANY PARTICULAR FORM OF ANY THEOLOGICAL OPINION OR SUBJECT TO ANY PRECONVEIVED LIMITATIONS OF DOCTRINE OR DOCTRINAL EXPOSITION OTHERWISE THAN AS THE SUBJECT FOR THE TIME BEING UNDER CONSIDERATION SHALL BE IPSO FACTO UNLAWFUL AND PROHIBITED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 17 Rhagfyr 1968 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Hibbert Trust UNITARIAN HQ
ESSEX HALL
1-6 ESSEX STREET
LONDON
WC2R 3HY
Ffôn:
07970063736