ROYAL NAVY (ROMAN CATHOLIC) TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust facilitates the faith practice of Roman Catholic members of the Navy, their families and those other Service personnel who wish to associate. It enables Chaplains to provide the best pastoral care and resources, and to engage people more deeply with the moral component of their military responsibilities. It supports the pastoral ministry of the Bishop of the Forces to those same people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
- ROYAL NAVY R C TRUST (Enw gwaith)
- ROYAL NAVY ROMAN CATHOLIC TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER PAUL THORPE | Cadeirydd | 16 July 2020 |
|
|||||||||||
Rev Robert Constantin Matau | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||||||||
Lieutenant Commander Paul Vincent A'Hern | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||||||
Rt Rev Paul James Mason | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||||||||
COMMODORE NICK TINDAL | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|||||||||||
PETER DONALD FIRTH | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.58k | £53.41k | £54.53k | £58.69k | £61.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.73k | £34.60k | £40.93k | £104.90k | £69.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26/02/1958 AS AMENDED BY ORDER DATED 05/08/2002 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 28/11/2002 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24/11/2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 06/07/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12/07/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF ROMAN CATHOLIC RELIGION AMONG OR IN CONNECTION WITH MEMBERS OF HER MAJESTY'S ROYAL NAVY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHAW GIBBS LIMITED
WEY COURT WEST
UNION ROAD
FARNHAM
GU9 7PT
- Ffôn:
- 01252711244
- E-bost:
- mdi@wiseandco.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window