J R HESLAM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees have the power to apply income or capital to the purchase of pictures, prints, sculptures, books, works of art as the Trustees consider to be of national, scientific, historic or artistic interest in connection with City of Lincoln. The ownership of items purchased to be transferred to the City, such items to be exhibited in the Usher Gallery or such other place in the City.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 03 Mai 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preston Scott Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Simon Anthony Devenish | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Richard Mark Overton | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Rebecca Jane Blackwood | Ymddiriedolwr | 14 February 2020 |
|
|
||||
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 14 February 2020 |
|
|
||||
Henry Ruddock | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|||||
Jeremey Webster | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|
||||
PETER HARROLD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER NEVILE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.19k | £16.78k | £14.87k | £16.95k | £20.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.42k | £8.01k | £13.39k | £40.12k | £210.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED DATED 11 JULY 1963, CONVEYANCE DATED 1 FEBRUARY 1965.
Gwrthrychau elusennol
PURCHASE OF PICTURES PRINTS SCULPTURES BOOKS MANUSCRIPTS WORKS OF ART OR OTHER CHATTELS AS THE TRUSTEES SHALL CONSIDER TO BE OF NATIONAL SCIENTIFIC HISTORIC OR ARTISTIC INTEREST BY VIRTUE OF ASSOCIATION WITH THE CITY OF LINCOLN TO BE TRANSFERRED TO THE LINCOLN CITY CORPORATION ON TRUST TO EXHIBIT THEM TO THE PUBLIC.
Maes buddion
UNRESTRICTED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chattertons Legal Services Ltd
1 Flavian Road
LINCOLN
LN2 4GR
- Ffôn:
- 01522 781465
- E-bost:
- helen.newson@chattertons.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window