GUILDFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our principal activity is to promote and assist the Church of England in spreading the gospel of Jesus Christ primarily in the Diocese of Guildford. We oversee the funding of the ministry within the Diocese, including the provision of housing and pensions; financing of a variety of support service activities; and the support of parishes and other related bodies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£14,524,000
Roddion a chymynroddion | £12.48m | |
Weithgareddau elusennol | £676.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £621.00k | |
Buddsoddiadau | £749.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£15,528,000
Codi arian | £639.00k | |
Weithgareddau elusennol | £14.89m | |
Arall | £0 |
-£3,434,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £106,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £639.00k | |
Gwariant elusennol | £14.89m |
Pobl

59 Gweithwyr
21 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Hampshire
- Kingston Upon Thames
- Surrey
Llywodraethu
- 29 Medi 1967: Cofrestrwyd
- DIOCESE OF GUILDFORD (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Peter Roberts | Cadeirydd | 01 January 2016 |
|
|||||||||||||
Rev Hannah Terese Moore | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||||||||||
Monilola Babatunde | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|||||||||||||
Rev Robert Gerard Cooper | Ymddiriedolwr | 26 January 2025 |
|
|
||||||||||||
Elizabeth Angela Klintworth | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||||||||
Rev Alwyn Antonio Basilio Pereira | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||||||||
Howard Gordon Mason | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||||||||
Rev Kirsten Louise Rosslyn-Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||||||||
Rev Harold David Uffindell | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|||||||||||||
Rev Catharine Mary Mabuza | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||||||||||
Anna Margaret Shaw | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Gordon Adrian McFarland | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
Graeme Roderick Holmes Hampshire | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Christopher Dixon Bessant | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Benjamin Harold Beecroft | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Martin Christopher Breadmore | Ymddiriedolwr | 24 November 2019 |
|
|||||||||||||
Graham Everness | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||||||
THE VEN PAUL DAVIES | Ymddiriedolwr | 10 December 2017 |
|
|
||||||||||||
The Right Reverend Andrew John Watson | Ymddiriedolwr | 28 February 2015 |
|
|||||||||||||
CANON PETER NIGEL EDWARD BRUINVELS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
Keith Robert Malcouronne | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.61m | £14.33m | £15.01m | £16.15m | £14.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.99m | £13.55m | £14.32m | £14.87m | £15.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £137.00k | £106.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £294.00k | £100.00k | £87.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.16m | £12.36m | £12.60m | £13.64m | £12.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £483.00k | £572.00k | £699.00k | £651.00k | £621.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.34m | £663.00k | £761.00k | £1.18m | £676.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £632.00k | £521.00k | £562.00k | £679.00k | £749.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £214.00k | £385.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £34.00k | £0 | £1.00k | £602.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.72m | £13.07m | £13.68m | £14.28m | £14.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £270.00k | £480.00k | £643.00k | £594.00k | £639.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.00k | £75.00k | £100.00k | £50.00k | £227.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.11m | £1.04m | £1.06m | £1.55m | £1.52m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £41.00k | £70.00k | £0 | £0 | £372.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £136.97m | £146.26m | £186.56m | £197.73m | £186.22m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £18.26m | £19.01m | £27.43m | £27.53m | £24.21m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.16m | £8.09m | £9.57m | £10.97m | £11.48m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.24m | -£632.00k | -£287.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.44m | £6.94m | £8.19m | £8.86m | £8.54m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCORPORATED 22/10/1927 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/04/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/07/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/03/2007 as amended on 15 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
4. THE COMPANY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 4.1. TO PROMOTE AND ASSIST THE WORK, OBJECTS AND PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND (HEREINAFTER CALLED "THE CHURCH") FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN THE DIOCESE; AND 4.2. TO AID AND FURTHER (IN SUCH MANNER AS MAY FROM TIME TO TIME BE APPROVED BY RESOLUTION OF DIOCESAN SYNOD) THE OBJECTS AND WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND OUTSIDE THE DIOCESE OR OF ANY OTHER BODY OF CHRISTIANS WHETHER INSIDE OR OUTSIDE THE DIOCESE.
Maes buddion
DIOCESE OF GUILDFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church House Guildford
Stag Hill
GUILDFORD
GU2 7UP
- Ffôn:
- 01483790300
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window