THE BATH AND WELLS DIOCESAN BOARD OF FINANCE

Rhif yr elusen: 249398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote and assist the work and purposes of the Church of England in the Diocese of Bath and Wells; to organise and provide funds in aid of the work and ministry of the church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
  • Gogledd Gwlad Yr Haf
  • Gwlad Yr Haf
  • Zambia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Tachwedd 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1116341 TWERTON FELLOWSHIP
  • 21 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 224866 THE ABBEY HOUSE, GLASTONBURY
  • 05 Hydref 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

25 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kathryn Louise Slader Tucker Ymddiriedolwr 01 January 2025
CHARITY FOR MAINTENANCE OF CHURCHYARD AND OTHER PURPOSES
Derbyniwyd: Ar amser
EXFORD HOUSING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MOTHERS' UNION (DIOCESE OF BATH AND WELLS BRANCH)
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Renshaw-Ames Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Kevin Lawrence Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Rev Rona Stuart-Bourne Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Michael Hodson Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
The Ven Charles Scott Peer Ymddiriedolwr 01 September 2024
FUNDS HELD IN CONNECTION WITH CHRIST CHURCH IN BATH
Derbyniwyd: Ar amser
ARCHDEACONRY OF BATH CLERICAL FAMILIES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARCHDEACONRY OF BATH CLERICAL FAMILIES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Reverend Toby Christopher Wright Ymddiriedolwr 16 June 2024
THE CATHEDRAL CHURCH OF ST ANDREW IN WELLS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Hayden Lloyd Taylor Ymddiriedolwr 01 March 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WESTON-SUPER-MARE
Derbyniwyd: Ar amser
Revd Preb Narinder Tegally Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Rt Revd Noel Michael Roy Beasley Ymddiriedolwr 23 September 2022
THE PALACE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SARUM COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
ANGLICAN ALLIANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Morey Alisdair Christopher Andrews Ymddiriedolwr 01 January 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WRAXALL WITH FAILAND
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Dean Ymddiriedolwr 01 January 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN THE BAPTIST CHURCH, YEOVIL, SOMERSET
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ann Elizabeth Fulton Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Rev Richard James Miles Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Tracey Jane Khodabandehloo Ymddiriedolwr 15 June 2021
Dim ar gofnod
Dr Robert Michael Sage Ymddiriedolwr 04 February 2019
Dim ar gofnod
Philip Charles Edge Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Dr Caroline Frances Mason Ymddiriedolwr 01 January 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, NAILSEA
Derbyniwyd: Ar amser
Dr AXEL ANTHONY PALMER Ymddiriedolwr 01 August 2018
SOMERSET CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST MICHAEL THE ARCHANGEL
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM WEBB
Derbyniwyd: Ar amser
Marilyn Lee Ymddiriedolwr 01 August 2018
Dim ar gofnod
James Loring Ymddiriedolwr 22 March 2018
Dim ar gofnod
Rev ROGER DRIVER Ymddiriedolwr 29 September 2017
Dim ar gofnod
The Ven Anne Gell Ymddiriedolwr 28 May 2017
THE CATHEDRAL CHURCH OF ST ANDREW IN WELLS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE WELLS CLERICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
The Ven Simon Hill Ymddiriedolwr 01 October 2016
Dim ar gofnod
Rev Ruth Worsley Ymddiriedolwr 29 September 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.29m £13.71m £12.13m £15.29m £15.60m
Cyfanswm gwariant £14.50m £15.91m £15.58m £15.16m £15.12m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £11.25m £10.41m £10.23m £10.75m £10.49m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £338.00k £447.00k £458.00k £797.00k £1.28m
Incwm - Weithgareddau elusennol £729.00k £432.00k £646.00k £636.00k £686.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.42m £1.11m £298.00k £975.00k £1.19m
Incwm - Arall £558.00k £1.31m £497.00k £2.13m £1.96m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £14.18m £15.20m £14.95m £14.91m £14.84m
Gwariant - Ar godi arian £274.00k £248.00k £219.00k £251.00k £282.00k
Gwariant - Llywodraethu £42.00k £31.00k £29.00k £26.00k £44.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £880.00k £1.17m £1.22m £1.43m £862.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £175.00k £48.00k £23.00k £22.00k £35.00k
Gwariant - Arall £41.00k £466.00k £408.00k £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £67.17m £67.20m £67.45m £66.67m £66.26m
Buddsoddiadau tymor hir £43.37m £41.94m £44.20m £41.70m £38.36m
Cyfanswm asedau £5.75m £4.76m £5.23m £6.11m £6.91m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£1.46m -£907.00k -£604.00k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £11.18m £11.84m £11.39m £11.42m £6.36m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 14 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 07 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 07 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flourish House
2 Cathedral Avenue
WELLS
Somerset
BA5 1FD
Ffôn:
01749670777