ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a church organisation who seek to fulfil our objectives through extensive relevant programs both in the UK and overseas. Our expanding operations are mainly conducted through National Departments, approximately 500 churches in the UK and in 58 countries overseas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£78,855,130
Roddion a chymynroddion | £55.51m | |
Weithgareddau elusennol | £146.02k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £22.03m | |
Buddsoddiadau | £1.17m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£72,619,682
Codi arian | £566.62k | |
Weithgareddau elusennol | £72.05m | |
Arall | £0 |
£2,317,189 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,646,066 o 4 gontract(au) llywodraeth a £729,680 o 54 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £566.62k | |
Gwariant elusennol | £72.05m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.24m |
Codi arian a Arall Gwariant | £566.62k | |
Gwariant elusennol | £72.05m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £8.55m |
Pobl

1440 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
10000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 8 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Bangladesh
- Brasil
- Burkina Faso
- Bwrwndi
- Byrma
- Cambodia
- Cenia
- Chile
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- De Corea
- Ffrainc
- Gaiana
- Gerner
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- Guatemala
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Ireland
- Israel
- Jersey
- Libanus
- Lithwania
- Macedonia
- Malawi
- Malaysia
- Mosambic
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Paraguai
- Philipinas
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Sierra Leone
- Sweden
- Tanzania
- Tchad
- Tsieina
- Uganda
- Ukrain
- Ynys Manaw
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Eidal
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1090116 POWERHOUSE CHURCH, MARCH
- 19 Hydref 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1115463 WOODBANK EVANGELICAL CHURCH WHITEHAVEN
- 15 Tachwedd 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1058644 PERSONAL CHOICE
- 25 Mehefin 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 514512 THE CHRISTIAN LIFE CENTRE
- 06 Hydref 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 518763 BETHANY COMMUNITY CHURCHES
- 07 Tachwedd 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1139364 BUDE NEW LIFE CENTRE
- 15 Ionawr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138818 BETHEL CHURCH (OLDBURY)
- 07 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1151228 ELIM CHURCH PHEASEY TRUST
- 05 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 288001 HOPE TRUST WELLINGBOROUGH
- 19 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1128314 KSA EDUCATION & TRAINING
- 28 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1092396 ASIAN FOCUS
- 23 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1109723 KETTERING PERSPECTIVE TRUST
- 25 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143927 ALLSTARS PLAYGROUP
- 16 Medi 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1149021 SAFE FROM SLAVERY LTD
- 12 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1107129 THE COMMUNITY CHURCH (IW)
- 19 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 327205 THE 40 - 3 TRUST
- 12 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1189554 LIFT THE LID
- 10 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1155031 MERTON VINEYARD CHURCH
- 06 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1152310 INTENTIONAL HEALTH
- 01 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 515572 JEZREEL NEW TESTAMENT CHURCH
- 14 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040413 OASIS CHURCH ANGLESEY TRUST
- 12 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1159997 WORD OF LIFE BIBLE CHURCH
- 20 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
- ELIM (Enw gwaith)
- ELIM CHRISTIAN CENTRE (Enw gwaith)
- ELIM CHURCH (Enw gwaith)
- ELIM PENTECOSTAL CHURCH (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Pugh | Cadeirydd | 16 May 2024 |
|
|
||||
Rev Kojo Wood | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||
Rev Mark Gordon Ryan | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Rev Harold Frederick Afflu | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Rev Michelle Ann Nunn | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Rev Stephen John Ball | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Rev Edwin William Michael | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Rev Dominic Neil Lyndon De Souza | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Rev ANDREW PAUL HUDSON | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Rev DUNCAN JAMES CLARK | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
Rev JAMES JEFFREY GLASS | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
Rev STUART BLOUNT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
The Elim Trust Corporation | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev DAVID CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.87m | £65.94m | £64.57m | £69.75m | £78.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.70m | £62.95m | £61.14m | £69.09m | £72.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.59m | £5.86m | £4.53m | £4.63m | £4.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.19m | £1.40m | £757.32k | £729.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.27m | £47.69m | £49.58m | £50.05m | £55.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.05m | £16.90m | £14.00m | £18.70m | £22.03m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £700.91k | £739.70k | £380.15k | £616.60k | £146.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £605.89k | £605.89k | £605.89k | £383.69k | £1.17m | |
|
Incwm - Arall | £239.45k | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £420.40k | £344.21k | £383.05k | £630.71k | £775.83k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £66.97m | £62.27m | £59.41m | £67.98m | £72.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £731.44k | £678.54k | £450.28k | £564.94k | £566.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.24m | £1.39m | £3.47m | £3.60m | £3.87m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £347.11k | £1.01m | £2.60m | £2.66m | £2.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.28m | £552.98k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £192.15m | £193.14m | £189.33m | £187.93m | £187.74m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £8.63m | £8.63m | £7.36m | £7.36m | £9.68m | |
|
Cyfanswm asedau | £20.20m | £23.09m | £30.00m | £33.16m | £32.38m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£35.36m | -£31.06m | -£30.01m | -£20.22m | -£7.32m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £47.09m | £46.71m | £44.19m | £44.67m | £37.01m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION CONTAINED IN DEED POLL DATED 10TH APRIL 1934 AND THE RULES AND REGULATIONS MADE THEREUNDER AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 14TH JANUARY 1942 AS AMENDED 1971/72, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1995/96,1998/99, 1999/2000, 2004, 2007. AS AMENDED ON 25 MAY 2016 AS AMENDED ON 15 MAY 2019 AS AMENDED ON 01 NOV 2022 AS AMENDED ON 11 MAY 2023 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
1. TO SPREAD AND PROPAGATE THE FULL GOSPEL OF OUR LORD JESUS CHRIST AND PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY THE FOUNDATIONAL TRUTHS HEREINAFTER FOURTHLY SET FORTH; 2. TO DEMONSTRATE THE FULL GOSPEL OF OUR LORD JESUS CHRIST BY THE RELIEF OF PEOPLE WHO BY REASON OF THEIR DISABILITY, AGE, INFIRMITY, SICKNESS, SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR CARING RESPONSIBILITIES HAVE A NEED OF HEALTH, SOCIAL CARE OR OTHER RELATED COMMUNITY SERVICES OR RECREATIONAL FACILITIES BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, SUPPORT AND OTHER SERVICES AND FACILITIES CALCULATED TO RELIEVE THOSE NEEDS; AND 3. TO DEMONSTRATE THE FULL GOSPEL OF OUR LORD JESUS CHRIST BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN SUCH WAYS AS MAY FROM TIME TO TIME BE CHARITABLE.
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Elim International Centre
De Walden Road
West Malvern
Malvern
WR14 4DF
- Ffôn:
- 0345 302 6750
- E-bost:
- info@elim.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window