THE HARLEIAN SOCIETY INCORPORATED 1902

Rhif yr elusen: 253659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal activity of the society is the transcribing, printing and publishing of the heraldic visitations of counties, parish registers or any manuscripts relating to genealogy, family history and heraldry.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £6,001
Cyfanswm gwariant: £3,182

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE HARLEIAN SOCIETY (Enw gwaith)
  • HARLEIAN SOCIETY (Enw blaenorol)
  • THE HARLEIAN SOCIETY INCORPORATED 1902 (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sir THOMAS WOODCOCK KCVO DL Cadeirydd 31 July 1996
COLLEGE OF ARMS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LANCASHIRE PARISH REGISTER SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
SLAIDBURN ARCHIVE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Phillip Alan Bone Ymddiriedolwr 28 June 2023
BRITISH RECORD SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Dominic Charles Davenport Ingram Ymddiriedolwr 30 June 2021
Dim ar gofnod
NICHOLAS JOHN ROGERS Ymddiriedolwr 20 June 2018
MONUMENTAL BRASS SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Nicolas John Bell Ymddiriedolwr 21 June 2017
THE VAUGHAN WILLIAMS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BENEDICTS, CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
VAUGHAN WILLIAMS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Giles Howard Mandelbrote Ymddiriedolwr 17 June 2015
THE WALPOLE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
PRINTING HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
KATHARINE OWEN MVO Ymddiriedolwr 18 June 2014
Dim ar gofnod
PROFESSOR RICHARD PURY CUST Ymddiriedolwr 01 October 2012
Dim ar gofnod
ALAN ROGER DICKINS Ymddiriedolwr 19 June 2012
Dim ar gofnod
MR JOE EDWARDS Ymddiriedolwr 25 June 2002
FOUNDATION FOR MEDIEVAL GENEALOGY
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy Hugh Stewart Duke CVO Ymddiriedolwr 08 February 1989
THE NEW ENGLAND COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
CAROL PENELOPE HARTLEY Ymddiriedolwr 12 May 1987
Dim ar gofnod
Dr ADRIAN PETER AILES Ymddiriedolwr 12 May 1987
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.97k £6.22k £4.79k £4.82k £6.00k
Cyfanswm gwariant £2.79k £9.24k £2.36k £2.50k £3.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 06 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
COLLEGE OF ARMS
130 QUEEN VICTORIA STREET
LONDON
EC4V 4BT
Ffôn:
02072482762