BRAYFORD TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust has care of the important and historic Brayford Pool which is situated in the centre of Lincoln. It is the hub of the Lincolnshire waterways. From income generated by mooring and leasing fees it aims to maintain and improve the Pool and its environs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,784 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 23 Hydref 1969: Cofrestrwyd
- BRAYFORD TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Peter Anderson | Ymddiriedolwr | 12 October 2024 |
|
|
||||
Naomi Tweddle | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Gary Trevor Hewson | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|||||
Julian Richard Free CBE | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||
SIMON JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KEITH WILLIAM DARWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEREK WELLMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ALBERT COSTALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £255.63k | £279.24k | £296.85k | £259.14k | £311.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.46k | £147.97k | £199.25k | £208.34k | £233.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £82.52k | £25.00k | N/A | £30.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/08/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/09/2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 02/11/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 10/04/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE NATURAL ARTISTIC CULTURAL AND RECREATIONAL AMENITIES OF THE BRAYFORD MERE IN THE CITY OF LINCOLN AND ITS NEIGHBOURHOOD. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM).
Maes buddion
BRAYFORD POOL AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Brayford Trust
3 Campus Way
LINCOLN
LN6 7GA
- Ffôn:
- 01522521452
- E-bost:
- info@brayfordharbour-lincoln.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window